Katri KULMUNI
Constituencies
- Suomen Keskusta Finland 2024/07/16 -
Groups
- RE Member Renew Europe Group 2024/07/16 -
Committees
Role | Committee | Start | End |
---|---|---|---|
Substitute of | Committee on Economic and Monetary Affairs | 2024/07/19 | |
Substitute of | Committee on Industry, Research and Energy | 2024/07/19 | |
Member of | Committee on the Environment, Public Health and Food Safety | 2024/07/19 | |
Substitute of | Subcommittee on Tax Matters | 2024/07/19 |
Delegations
Contact
- [javascript protected email address]
Brussels
- Phone: 003222845541
- Fax:
- Office: Bât. ALTIERO SPINELLI 08G153
- Full Address
- City: Bruxelles/Brussel
- Zip: B-1047
- Street: 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
Strasbourg
- Phone: 0033388175541
- Fax:
- Office: Bât. WINSTON CHURCHILL M01043
- Full Address
- City: Strasbourg
- Zip: CS 91024 - F-67070
- Street: 1, avenue du Président Robert Schuman
Activities
Stats
Amendment Co-authors
Name | Group | Country | Ams |
---|
By types
By dossiers
Count | Dossier Reference | Title |
See historical changes of the Bio
Born
1987/09/04 - TornioEducation (qualifications and diplomas)
- 2019 : yhteiskuntatieteiden maisteri (Lapin yliopisto)
Professional career
- 2024 : Euroopan parlamentin jäsen
- 2015-2024 : kansanedustaja, Suomen eduskunta
- 2014-2015 : yrityskoordinaattori, Tempnor Group Oy, Suomi
- 2010-2011 : ulkomaankauppa- ja kehitysministerin lehdistöavustaja, Suomen ulkoministeriö
Political career
- 2019-2020 : Suomen Keskusta r.p:n puheenjohtaja
- 2016-2019 : Suomen Keskusta r.p:n varapuheenjohtaja
- 2010-2012 : Suomen Keskusta r.p:n puoluevaltuuston jäsen
- 2010-2011 : Lapin Keskustanuorten hallituksen puheenjohtaja
- 2013- ... : Tornion kaupunginvaltuuston jäsen
- 2013-2019 : Tornion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
- 2009-2012 : Tornion kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen
- 2022- ... : Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen
- 2021-2024 : Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja
- 2023-2024 : Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsen
- 2020-2023 : Suomen Pankin tilintarkastaja
- 2015-2019 : Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen
- 2015-2019 : Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja
- 2015-2019 : Kansainvälisten asiain foorumin jäsen
- 10/12/2019-08/06/2020 : Valtiovarainministeri
- 06/06/2019-09/12/2019 : Elinkeinoministeri
- 2024- ... : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen
- 2024- ... : Talous- ja raha-asioiden valiokunnan varajäsen
- 2024- ... : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsen
- 2024- ... : Veroasioita käsittelevän alivaliokunnan varajäsen
Other activities
- 2022- ... : Oulun Diakonissalaitoksen säätiön hallintoneuvoston jäsen
- 2016- ... : Suomen 4H-liiton valtuuskunta
- 2016-2017 : Suomen YK-liiton puheenjohtaja
- 2014-2015 : Suomen YK-liiton varapuheenjohtaja
- 2014-2015 : Eurooppalainen Suomi ry:n varapuheenjohtaja
- 2013-2019 : Provincia Bothniensis -yhteistyöjärjestön hallituksen jäsen
Katri KULMUNI on
History
(these mark the time of scraping, not the official date of the change)
2024-09-17Show (1) Changes | Timetravel
CV |
|
2024-08-09Show (1) Changes | Timetravel
assistants/accredited/0 |
Laura Sofia HÄMÄLÄINEN
|
2024-08-04Show (1) Changes | Timetravel
assistants/paying agents |
|
2024-07-24Show (1) Changes
Gender |
F
|